Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ältestenrat | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Bestellte Vertreter der Stadt Radevormwald |
Beirat der Förderschule Nord | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 02.11.2020 | bis 02.11.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Schule | RUA | RUA Stellvertr. Vorsitz | Stellvertr. Vorsitz | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2020 | 31.12.2023 | von 03.11.2020 bis 31.12.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Beteiligungen | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2021 | 06.06.2023 | von 02.11.2021 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Beratende Mitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | RUA | RUA Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Vertreter |
Verbandsversammlung Berufschulzweckverband | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | | | Pers. Vertreter für Herrn Weiss | Pers. Vertreter für Herrn Weiss |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 06.06.2023 | von 03.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Beirat für Abfallentsorgung | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 | pers. Vertreter von Burkhard Wigge | pers. Vertreter von Burkhard Wigge |
Ausschuss für Beteiligungen | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 02.11.2021 | von 04.11.2020 bis 02.11.2021 | |
Ausschuss für Schule | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Bauausschuss | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Bauausschuss | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Vertreter (beratende Mitglieder) |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Seniorenbeirat | RUA | RUA Vertreter (beratendes Mitglied) | Vertreter (beratendes Mitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Ausschuss für Beteiligungen | RUA | RUA Vertreter (beratendes Mitglied) | Vertreter (beratendes Mitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | RUA | RUA Vertreter (beratendes Mitglied) | Vertreter (beratendes Mitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | RUA | RUA Vertreter (beratendes Mitglied) | Vertreter (beratendes Mitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |