Bestellte Vertreter der Stadt Radevormwald |
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 02.11.2020 | von 24.06.2014 bis 02.11.2020 | |
Vertreter |
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 31.12.2023 | von 03.11.2020 bis 31.12.2023 | pers. Vertreter von Volker Ebbinghaus | pers. Vertreter von Volker Ebbinghaus |
Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 15.12.2020 | | von 15.12.2020 | pers. Vertretung von Bernd Bornewasser | pers. Vertretung von Bernd Bornewasser |
Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Vertreter |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 | |
Ausschussmitglieder |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Bestellte Vertreter der Stadt Radevormwald |
Beirat für Abfallentsorgung | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.09.2015 | 02.11.2020 | von 29.09.2015 bis 02.11.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Beirat für Abfallentsorgung | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 | |
Vertreter |
Beirat für Abfallentsorgung | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.11.2014 | 29.09.2015 | von 13.11.2014 bis 29.09.2015 | pers. Vertreterin für Herrn Bornewasser | pers. Vertreterin für Herrn Bornewasser |
Beirat der Förderschule Nord | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 14.12.2016 | 02.11.2020 | von 14.12.2016 bis 02.11.2020 | pers. Vertreterin für Herrn Lorenz | pers. Vertreterin für Herrn Lorenz |
Bauausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 09.07.2019 | 03.11.2020 | von 09.07.2019 bis 03.11.2020 | |
Bauausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Bauausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 15.12.2014 | von 24.06.2014 bis 15.12.2014 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 09.07.2019 | 03.11.2020 | von 09.07.2019 bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Soziales, Sport und Integration | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 16.12.2014 | 03.11.2020 | von 16.12.2014 bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 06.06.2023 | von 03.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 16.12.2014 | 03.11.2020 | von 16.12.2014 bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Schule | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Vertreter |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 09.07.2019 | 03.11.2020 | von 09.07.2019 bis 03.11.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Beteiligungen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertr. Vorsitz | Stellvertr. Vorsitz | 27.09.2022 | 06.06.2023 | von 27.09.2022 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Beteiligungen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Vertreter |
Ausschuss für Beteiligungen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 27.09.2022 | von 04.11.2020 bis 27.09.2022 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.09.2019 | 03.11.2020 | von 24.09.2019 bis 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.09.2019 | 03.11.2020 | von 24.09.2019 bis 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Bäder Radevormwald GmbH | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.09.2019 | 03.11.2020 | von 24.09.2019 bis 03.11.2020 | |
Ratsmitglieder |
Ältestenrat | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.12.2023 | von 24.06.2014 bis 31.12.2023 | |