Ratsmitglieder |
Ältestenrat | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2018 | | von 09.11.2018 | |
Vertreter |
Aufsichtsrat Bäder Radevormwald GmbH | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Fischer | Pers. Vertreter für Herrn Fischer |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 05.05.2020 | | von 05.05.2020 | pers. Vertreter von Herrn Hoffmann | pers. Vertreter von Herrn Hoffmann |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Hoffmann | Pers. Vertreter für Herrn Hoffmann |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 05.05.2020 | | von 05.05.2020 | |
Ausschuss für Beteiligungen | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | 3. Vertreter | 3. Vertreter |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Demografie | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 29.09.2015 | von 24.06.2014 bis 29.09.2015 | |
Vertreter |
Ausschuss für Demografie | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | 3. Vertreter | 3. Vertreter |
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 20.10.2015 | von 24.06.2014 bis 20.10.2015 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | 3. Vertreter | 3. Vertreter |
Ausschuss für Schule | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | 3. Vertreter | 3. Vertreter |
Ausschuss für Soziales, Sport und Integration | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 25.08.2014 | 20.10.2015 | von 25.08.2014 bis 20.10.2015 | |
Ausschuss für Soziales, Sport und Integration | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | 3. Vertreter | 3. Vertreter |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | 3. Vertreter | 3. Vertreter |
Bauausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | 2. Vertreter | 2. Vertreter |
Bestellte Vertreter der Stadt Radevormwald |
Beirat für Abfallentsorgung | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.11.2014 | 29.09.2015 | von 13.11.2014 bis 29.09.2015 | |
Ausschussmitglieder |
Haupt- und Finanzausschuss | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Hauptausschuss | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Vertreter |
Jugendhilfeausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter von Frau Brand | Pers. Vertreter von Frau Brand |
Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Vorsitzende(r) |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG Vorsitz | Vorsitz | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG Stellvertr. Vorsitz | Stellvertr. Vorsitz | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Vertreter |
Untersuchungsausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Bestellte Vertreter der Stadt Radevormwald |
Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |