Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ältestenrat | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Bestellte Vertreter der Stadt Radevormwald |
Beirat für Abfallentsorgung | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 02.11.2020 | bis 02.11.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Aufsichtsrat Bäder Radevormwald GmbH | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Bauausschuss | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Beirat für Abfallentsorgung | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Bäder Radevormwald GmbH | AfD | AfD Mitglied des Aufsichtsrates | Mitglied des Aufsichtsrates | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Wahlausschuss | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Wahlausschuss | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Beratende Mitglieder |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | AfD | AfD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Vertreter |
Ausschuss für Soziales, Sport und Integration | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Beteiligungen | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Schule | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | 1. Vertreter | 1. Vertreter |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 06.06.2023 | von 03.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Bauausschuss | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 15.12.2020 | 06.06.2023 | von 15.12.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Bauausschuss | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Vertreter (beratende Mitglieder) |
Seniorenbeirat | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 02.11.2020 | bis 02.11.2020 | |
Seniorenbeirat | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 15.12.2020 | | von 15.12.2020 | |