Vertreter |
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 31.12.2023 | von 03.11.2020 bis 31.12.2023 | pers. Vertreter von Thomas Lorenz | pers. Vertreter von Thomas Lorenz |
Vertreter (beratende Mitglieder) |
Seniorenbeirat | RUA | RUA Vertreter (beratendes Mitglied) | Vertreter (beratendes Mitglied) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Vertreter |
Rechnungsprüfungsausschuss | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.10.2020 | | von 23.10.2020 | |
Vertreter |
Haupt- und Finanzausschuss | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschussmitglieder |
Beirat für Abfallentsorgung | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 | |
Bauausschuss | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Bauausschuss | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Vertreter |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 06.06.2023 | von 03.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 29.08.2023 | | von 29.08.2023 | |
Ausschuss für Schule | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Vertreter (beratende Mitglieder) |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | RUA | RUA Vertreter (beratendes Mitglied) | Vertreter (beratendes Mitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Vertreter |
Ausschuss für Beteiligungen | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschussmitglieder |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Beratende Mitglieder |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | RUA | RUA Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 23.06.2020 | 03.11.2020 | von 23.06.2020 bis 03.11.2020 | |