Vertreter |
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreterin für Herrn Steinmüller | Pers. Vertreterin für Herrn Steinmüller |
Vertreter (beratende Mitglieder) |
Seniorenbeirat | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 05.05.2020 | 02.11.2020 | von 05.05.2020 bis 02.11.2020 | |
Vertreter |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | 03.11.2020 | von 10.12.2019 bis 03.11.2020 | 3. Vertreter | 3. Vertreter |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ausschussmitglieder |
Jugendhilfeausschuss | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Jugendhilfeausschuss | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Jugendhilfeausschuss | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Jugendhilfeausschuss | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Vertreter |
Hauptausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 25.08.2014 | 03.11.2020 | von 25.08.2014 bis 03.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Bestellte Vertreter der Stadt Radevormwald |
Beirat der Förderschule Nord | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.05.2020 | 02.11.2020 | von 05.05.2020 bis 02.11.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Beirat der Förderschule Nord | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 | |
Vertreter |
Bauausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | 03.11.2020 | von 10.12.2019 bis 03.11.2020 | 3. Vertreter | 3. Vertreter |
Bauausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Bauausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | 03.11.2020 | von 10.12.2019 bis 03.11.2020 | 4. Vertreter | 4. Vertreter |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Soziales, Sport und Tourismus | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Ausschuss für Soziales, Sport und Integration | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.02.2015 | 03.11.2020 | von 24.02.2015 bis 03.11.2020 | |
Vertreter |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 06.06.2023 | von 03.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Schule | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | 03.11.2020 | von 10.12.2019 bis 03.11.2020 | 6. Vertreter | 6. Vertreter |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Demografie | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.09.2015 | 03.11.2020 | von 29.09.2015 bis 03.11.2020 | |
Vertreter |
Ausschuss für Beteiligungen | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | 03.11.2020 | von 10.12.2019 bis 03.11.2020 | 6. Vertreter | 6. Vertreter |
Ausschuss für Beteiligungen | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Beteiligungen | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |