Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.10.2020 | | von 23.10.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Schule | SPD | SPD Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 24.06.2014 | 24.09.2019 | von 24.06.2014 bis 24.09.2019 | |
Ausschuss für Soziales, Sport und Integration | SPD | SPD Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 14.12.2016 | 04.07.2017 | von 14.12.2016 bis 04.07.2017 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | SPD | SPD Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 05.07.2017 | | von 05.07.2017 | |
Ausschuss für Schule | SPD | SPD Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 04.11.2019 | | von 04.11.2019 | |
Vertreter |
Ausschuss für Schule und Kultur | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 02.07.2014 | bis 02.07.2014 | |
Ausschuss für Soziales, Sport und Integration | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 13.12.2016 | von 24.06.2014 bis 13.12.2016 | |
Beirat der Förderschule Nord | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 12.12.2017 | | von 12.12.2017 | pers. Vertreterin für Frau Verhees | pers. Vertreterin für Frau Verhees |
Ausschuss für Schule | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.09.2019 | 04.11.2019 | von 24.09.2019 bis 04.11.2019 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 05.11.2019 | | von 05.11.2019 | 3. Vertreter | 3. Vertreter |