Vorsitzende(r) |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Bestellte Vertreter der Stadt Radevormwald |
Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Werksausschuss Wasserversorgungsverband | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsmitglieder |
Ältestenrat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2016 | | von 01.01.2016 | |
Bestellte Vertreter der Stadt Radevormwald |
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.07.2017 | | von 05.07.2017 | |
Ausschussmitglieder |
Hauptausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.01.2020 | | von 21.01.2020 | |
Vertreter |
Aufsichtsrat Bäder Radevormwald GmbH | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | | | Pers. Vertreter für Herrn Krapp | Pers. Vertreter für Herrn Krapp |
Bauausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Untersuchungsausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 21.01.2020 | von 24.06.2014 bis 21.01.2020 | Pers. Vertreter für Herrn C. Schlüter | Pers. Vertreter für Herrn C. Schlüter |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Ausschuss für Schule | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Bauausschuss | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Verbandsversammlung Wupperverband | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Vujinovic | Pers. Vertreter für Herrn Vujinovic |
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 04.07.2017 | von 24.06.2014 bis 04.07.2017 | Pers. Vertreter für Herrn Viebach | Pers. Vertreter für Herrn Viebach |
Verbandsversammlung BTV | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 27.09.2017 | | von 27.09.2017 | pers. Vertreter für Hr. Rolf Schulte | pers. Vertreter für Hr. Rolf Schulte |