Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 25.11.2022 | von 01.06.2014 bis 25.11.2022 | |
Ausschussmitglieder |
Bauausschuss | UWG | UWG Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen | UWG | UWG Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 12.03.2013 | 31.05.2014 | von 12.03.2013 bis 31.05.2014 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 25.08.2014 | von 24.06.2014 bis 25.08.2014 | |
Bauausschuss | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Bäder Radevormwald GmbH | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.02.2015 | 03.11.2020 | von 24.02.2015 bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.12.2018 | 03.11.2020 | von 11.12.2018 bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Schule | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.05.2020 | 03.11.2020 | von 05.05.2020 bis 03.11.2020 | |
Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2020 | 15.12.2020 | von 03.11.2020 bis 15.12.2020 | |
Aufsichtsrat Bäder Radevormwald GmbH | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 25.11.2022 | von 04.11.2020 bis 25.11.2022 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 25.11.2022 | von 04.11.2020 bis 25.11.2022 | |
Beratende Mitglieder |
Integrationsrat | UWG | UWG Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
Vertreter |
Ausschuss für Schule und Kultur | UWG | UWG Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 05.05.2020 | von 24.06.2014 bis 05.05.2020 | Pers. Vertreter für Herrn Wigge | Pers. Vertreter für Herrn Wigge |
Ausschuss für Schule | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 05.05.2020 | von 24.06.2014 bis 05.05.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH + Co. KG | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 25.08.2014 | 11.12.2018 | von 25.08.2014 bis 11.12.2018 | Pers. Vertreter für Herrn Hoffmann | Pers. Vertreter für Herrn Hoffmann |
Ausschuss für Demografie | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 25.08.2014 | 03.11.2020 | von 25.08.2014 bis 03.11.2020 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 25.08.2014 | 11.12.2018 | von 25.08.2014 bis 11.12.2018 | |
Beirat für Abfallentsorgung | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 29.09.2015 | 02.11.2020 | von 29.09.2015 bis 02.11.2020 | pers. Vertreter für Herrn Hoffmann | pers. Vertreter für Herrn Hoffmann |
Ausschuss für Soziales, Sport und Integration | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 21.10.2015 | 05.05.2020 | von 21.10.2015 bis 05.05.2020 | |
Ausschuss für Beteiligungen | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | 03.11.2020 | von 10.12.2019 bis 03.11.2020 | 5. Vertreter | 5. Vertreter |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | 03.11.2020 | von 10.12.2019 bis 03.11.2020 | 5. Vertreter | 5. Vertreter |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | 03.11.2020 | von 10.12.2019 bis 03.11.2020 | 2. Vertreter | 2. Vertreter |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 25.11.2022 | von 03.11.2020 bis 25.11.2022 | |
Beirat für Abfallentsorgung | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | 25.11.2022 | von 03.11.2020 bis 25.11.2022 | pers. Vertreter von Bernd-Eric Hoffmann | pers. Vertreter von Bernd-Eric Hoffmann |
Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 25.11.2022 | von 04.11.2020 bis 25.11.2022 | pers. Vertreter für Bernd-Eric Hoffmann | pers. Vertreter für Bernd-Eric Hoffmann |
Ausschuss für Beteiligungen | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 25.11.2022 | von 04.11.2020 bis 25.11.2022 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 25.11.2022 | von 04.11.2020 bis 25.11.2022 | |
Ausschuss für Schule | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 25.11.2022 | von 04.11.2020 bis 25.11.2022 | |
Bauausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 25.11.2022 | von 04.11.2020 bis 25.11.2022 | |
Haupt- und Finanzausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 25.11.2022 | von 04.11.2020 bis 25.11.2022 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 25.11.2022 | von 04.11.2020 bis 25.11.2022 | |