Ratsmitglieder |
Rat der Stadt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.10.2020 | | von 23.10.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr | SPD | SPD Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 24.09.2013 | 23.06.2014 | von 24.09.2013 bis 23.06.2014 | |
Bauausschuss | SPD | SPD Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat Bäder Radevormwald GmbH | SPD | SPD Mitglied des Aufsichtsrates | Mitglied des Aufsichtsrates | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Ausschuss für Beteiligungen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Bauausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Ausschuss für Beteiligungen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Vertreter |
Aufsichtsrat Bäder Radevormwald GmbH | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | Pers. Vertreter für Frau Nahrgang | Pers. Vertreter für Frau Nahrgang |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 04.11.2019 | von 24.06.2014 bis 04.11.2019 | |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 22.12.2016 | 03.11.2020 | von 22.12.2016 bis 03.11.2020 | 1. Vertreter | 1. Vertreter |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 04.11.2019 | 03.11.2020 | von 04.11.2019 bis 03.11.2020 | 2. Vertreter | 2. Vertreter |
Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 05.11.2019 | 02.11.2020 | von 05.11.2019 bis 02.11.2020 | 1. Vertreter | 1. Vertreter |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 | pers. Vertreter von Petra Pfeiffer | pers. Vertreter von Petra Pfeiffer |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Schule | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Bauausschuss | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 | persönl. Vertretung für Frau Pfeiffer | persönl. Vertretung für Frau Pfeiffer |