Beratende Mitglieder |
Ausschuss für Schule und Kultur | Kath. Kirche | Kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 02.07.2014 | bis 02.07.2014 |
Ausschuss für Schule | kath. Kirche | kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | Kath. Kirche | Kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 |
Ausschuss für Schule | Kath. Kirche | Kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.11.2020 | 06.06.2023 | von 04.11.2020 bis 06.06.2023 |
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr | Kath. Kirche | Kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 |
Ausschuss für Schule | Kath. Kirche | Kath. Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 07.06.2023 | | von 07.06.2023 |