Barg, Armin | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 29.09.2015 | | von 29.09.2015 |
Bornewasser, Bernd Karl | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 29.09.2015 | | von 29.09.2015 |
Bötte, Beate | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 15.03.2017 | | von 15.03.2017 |
Bötte, Joachim | pro Deutschland | pro Deutschland Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.11.2014 | 10.02.2017 | von 13.11.2014 bis 10.02.2017 |
Ebbinghaus, Petra | pers. Vertreter für Herrn Ebbinghaus | pers. Vertreter für Herrn Ebbinghaus Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 26.10.2016 | | von 26.10.2016 |
Grüterich, Margot | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.11.2014 | | von 13.11.2014 |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.11.2014 | 29.09.2015 | von 13.11.2014 bis 29.09.2015 |
Krapp, Ralf-Udo | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.11.2014 | | von 13.11.2014 |
Michalides, Axel Dr. | fraktionslos | fraktionslos Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.11.2014 | 06.09.2016 | von 13.11.2014 bis 06.09.2016 |
Müller, Arnold | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 05.11.2019 | | von 05.11.2019 |
Pech-Büttner, Elisabeth | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.11.2014 | 29.09.2015 | von 13.11.2014 bis 29.09.2015 |
Pizzato, Annette | FDP | FDP Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 13.11.2014 | | von 13.11.2014 |