Dippel, Ulrich | Stadtverwaltung | Stadtverwaltung Verwaltung | Verwaltung | | 15.12.2014 | bis 15.12.2014 |
Georgiadis, Ilias | Stadtverwaltung | Stadtverwaltung Verwaltung | Verwaltung | 16.12.2014 | 03.11.2020 | von 16.12.2014 bis 03.11.2020 |
Krapp, Ralf-Udo | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 |
Viebach, Christian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
von der Mühlen, Antje | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 |