Bestellte Vertreter der Stadt Radevormwald |
Busch, Dietmar | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.07.2017 | | von 05.07.2017 | |
Ebbinghaus, Petra | AL | AL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2016 | | von 26.10.2016 | |
Enneper, Horst | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Graß, Detlef | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Grüterich, Margot | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Jung, Olaf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Jung, Olaf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Lunderstädt, Dietrich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Michalides, Axel Dr. | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Michalides, Axel Dr. | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 06.09.2016 | von 24.06.2014 bis 06.09.2016 | |
Nahrgang, Heide | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Nipken, Frank | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter Verwaltung | Verwaltung | | 01.01.2020 | bis 01.01.2020 | |
Pech-Büttner, Elisabeth | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Pizzato, Annette | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Rieger, Jörg Dr. | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Röhlig, Rainer | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Schäfer, Rolf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Steinmüller, Klaus | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Steinmüller, Klaus | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Viebach, Christian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 27.06.2017 | von 24.06.2014 bis 27.06.2017 | |
Weiss, Harald | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Vertreter |
Bartholomäus, Ingrid | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreterin für Herrn Jung | Pers. Vertreterin für Herrn Jung |
Bornewasser, Bernd Karl | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 15.12.2015 | | von 15.12.2015 | Pers. Vertreter für Frau Pech-Büttner | Pers. Vertreter für Frau Pech-Büttner |
Bornewasser, Simon | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 01.12.2015 | von 24.06.2014 bis 01.12.2015 | Pers. Vertreter für Frau Pech-Büttner | Pers. Vertreter für Frau Pech-Büttner |
Brand, Ursula | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreterin für Herrn Steinmüller | Pers. Vertreterin für Herrn Steinmüller |
Busch, Dietmar | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 04.07.2017 | von 24.06.2014 bis 04.07.2017 | Pers. Vertreter für Herrn Viebach | Pers. Vertreter für Herrn Viebach |
Dummer, Michael | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 02.11.2016 | von 24.06.2014 bis 02.11.2016 | pers. Vertreter für Frau Grüterich | pers. Vertreter für Frau Grüterich |
Ebbinghaus, Petra | AL | AL Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 25.10.2016 | von 24.06.2014 bis 25.10.2016 | Pers. Vertreterin für Herrn Dr. Michalides | Pers. Vertreterin für Herrn Dr. Michalides |
Ebbinghaus, Rolf | AL | AL Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Dr. Michaelides | Pers. Vertreter für Herrn Dr. Michaelides |
Ebbinghaus, Rolf | AL | AL Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 26.10.2016 | | von 26.10.2016 | pers. Vertreter für Frau Petra Ebbinghaus | pers. Vertreter für Frau Petra Ebbinghaus |
Eifer, Jutta | FDP | FDP Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 05.09.2017 | von 24.06.2014 bis 05.09.2017 | Pers. Vertreterin für Frau Pizzato | Pers. Vertreterin für Frau Pizzato |
Enneper, Horst | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 10.12.2019 | von 24.06.2014 bis 10.12.2019 | Pers. Vertreter für Herrn Jung | Pers. Vertreter für Herrn Jung |
Grüterich, Margot | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreterin für Herrn Dr. Rieger | Pers. Vertreterin für Herrn Dr. Rieger |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Steinmüller | Pers. Vertreter für Herrn Steinmüller |
Kötter, Rosemarie | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | Pers. Vertreterin für Frau Nahrgang | Pers. Vertreterin für Frau Nahrgang |
Krauskopf, Rafael | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Röhlig | Pers. Vertreter für Herrn Röhlig |
Lorenz, Thomas | RUA | RUA Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Lunderstädt | Pers. Vertreter für Herrn Lunderstädt |
Müller, Arnold | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Graß | Pers. Vertreter für Herrn Graß |
Röhlig, Rainer | FDP | FDP Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 27.09.2017 | | von 27.09.2017 | pers. Vertreter für Frau Annette Pizzato | pers. Vertreter für Frau Annette Pizzato |
Schlüter, Sebastian | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Weiss | Pers. Vertreter für Herrn Weiss |
Schulte, Rolf | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Enneper | Pers. Vertreter für Herrn Enneper |
Stark, Dietmar | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 22.12.2016 | | von 22.12.2016 | pers. Vertreter für Frau Grüterich | pers. Vertreter für Frau Grüterich |
Uellenberg, Volker | Stadtverwaltung | Stadtverwaltung Verwaltung | Verwaltung | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Nipken | Pers. Vertreter für Herrn Nipken |
Vujinovic, Dejan | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 05.07.2017 | | von 05.07.2017 | |
Weber, Jörg Dr. | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Schäfer | Pers. Vertreter für Herrn Schäfer |