Vorsitzende(r) |
Bartholomäus, Ingrid | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Ausschussmitglieder |
Barg, Armin | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 25.08.2014 | von 24.06.2014 bis 25.08.2014 | |
Bartholomäus, Ingrid | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Bleichert, Christof | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Bornewasser, Bernd Karl | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.05.2017 | 03.11.2020 | von 24.05.2017 bis 03.11.2020 | |
Busch, Dietmar | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.01.2020 | 03.11.2020 | von 21.01.2020 bis 03.11.2020 | |
Ebbinghaus, Petra | AL | AL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Ebbinghaus, Petra | AL | AL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.08.2014 | 03.11.2020 | von 25.08.2014 bis 03.11.2020 | |
Enneper, Horst | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 10.12.2019 | von 24.06.2014 bis 10.12.2019 | |
Haering, Barbara | AL | AL Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 24.06.2014 | 25.08.2014 | von 24.06.2014 bis 25.08.2014 | |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.08.2014 | 03.11.2020 | von 25.08.2014 bis 03.11.2020 | |
Korsten, Josef Dr. | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | |
Kötter, Rosemarie | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.07.2019 | 03.11.2020 | von 09.07.2019 bis 03.11.2020 | |
Lorenz, Thomas | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2009 | 13.03.2012 | von 01.10.2009 bis 13.03.2012 | |
Luchtenberg, Klaus | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 24.06.2014 | 05.06.2018 | von 24.06.2014 bis 05.06.2018 | |
Mans, Johannes | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 21.10.2015 | 03.11.2020 | von 21.10.2015 bis 03.11.2020 | |
Müller, Arnold | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 | |
Müller, Arnold | SPD | SPD Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 04.11.2020 | 31.08.2021 | von 04.11.2020 bis 31.08.2021 | |
Schlüter, Christoph | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | |
Schlüter, Sebastian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | |
Stark, Dietmar | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 09.07.2019 | von 24.06.2014 bis 09.07.2019 | |
Beratende Mitglieder |
Bötte, Joachim | pro Deutschland | pro Deutschland Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 10.02.2017 | von 24.06.2014 bis 10.02.2017 | |
Eifer, Jutta | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 25.08.2014 | von 24.06.2014 bis 25.08.2014 | |
Eifer, Jutta | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2015 | 05.09.2017 | von 23.06.2015 bis 05.09.2017 | |
Lorenz, Thomas | RUA | RUA Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.06.2015 | 03.11.2020 | von 23.06.2015 bis 03.11.2020 | |
Schäfer, Udo | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2017 | 03.11.2020 | von 15.03.2017 bis 03.11.2020 | |
Schröder, Axel | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.09.2017 | 03.11.2020 | von 27.09.2017 bis 03.11.2020 | |
Wustmann, Jürgen | FDP | FDP Mitglied des Aufsichtsrates | Mitglied des Aufsichtsrates | 25.08.2014 | 22.06.2015 | von 25.08.2014 bis 22.06.2015 | |
Vertreter |
Barg, Armin | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 25.08.2014 | 11.12.2018 | von 25.08.2014 bis 11.12.2018 | Pers. Vertreter für Herrn Hoffmann | Pers. Vertreter für Herrn Hoffmann |
Bornewasser, Simon | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 01.12.2015 | von 24.06.2014 bis 01.12.2015 | Pers. Vertreter für Herrn Luchtenberg | Pers. Vertreter für Herrn Luchtenberg |
Busch, Dietmar | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 21.01.2020 | von 24.06.2014 bis 21.01.2020 | Pers. Vertreter für Herrn C. Schlüter | Pers. Vertreter für Herrn C. Schlüter |
Danowski, Sabine | UWG | UWG Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 11.12.2018 | 05.05.2020 | von 11.12.2018 bis 05.05.2020 | |
Ebbinghaus, Petra | AL | AL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 25.08.2014 | von 24.06.2014 bis 25.08.2014 | Pers. Vertreter für Frau Haering | Pers. Vertreter für Frau Haering |
Ebbinghaus, Rolf | AL | AL Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.07.2018 | 03.11.2020 | von 10.07.2018 bis 03.11.2020 | |
Eifer, Jutta | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Bleichert | Pers. Vertreter für Herrn Bleichert |
Enneper, Horst | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Frau Bartolomäus | Pers. Vertreter für Frau Bartolomäus |
Fischer, Jürgen | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | Pers. Vertreter für Herrn Busch | Pers. Vertreter für Herrn Busch |
Grüterich, Margot | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | Pers. Vertreterin für Herrn Müller | Pers. Vertreterin für Herrn Müller |
Haering, Barbara | AL | AL Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 25.08.2014 | 10.07.2018 | von 25.08.2014 bis 10.07.2018 | Pers. Vertreterin für Frau Ebbinghaus | Pers. Vertreterin für Frau Ebbinghaus |
Krapp, Ralf-Udo | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Lorenz | Pers. Vertreter für Herrn Lorenz |
Kühn, Frank | Grüne | Grüne Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 10.07.2018 | 24.09.2019 | von 10.07.2018 bis 24.09.2019 | |
Michalides, Axel Dr. | fraktionslos | fraktionslos Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Frau Ebbinghaus | Pers. Vertreter für Frau Ebbinghaus |
Nahrgang, Heide | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreterin für Herrn Müller | Pers. Vertreterin für Herrn Müller |
Nowara, Werner | UWG | UWG Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 25.08.2014 | von 24.06.2014 bis 25.08.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Barg | Pers. Vertreter für Herrn Barg |
Pech-Büttner, Elisabeth | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.09.2019 | 03.11.2020 | von 24.09.2019 bis 03.11.2020 | |
Plasberg-Keidel, Sabine | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 21.01.2020 | 03.11.2020 | von 21.01.2020 bis 03.11.2020 | pers. Vertreter von Herrn C. Schlüter | pers. Vertreter von Herrn C. Schlüter |
Rieger, Jörg Dr. | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | Pers. Vertreter für Herrn Stark | Pers. Vertreter für Herrn Stark |
Schlüter, Sebastian | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 | Pers. Vertreter für Frau Bartholomäus | Pers. Vertreter für Frau Bartholomäus |
Steinmüller, Klaus | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 | Pers. Vertreter für Herrn Hoffmann | Pers. Vertreter für Herrn Hoffmann |
Steinmüller, Klaus | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 05.05.2020 | 03.11.2020 | von 05.05.2020 bis 03.11.2020 | |
Wotsch, Timo | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 15.12.2015 | 23.05.2017 | von 15.12.2015 bis 23.05.2017 | Pers. Vertreter für Herrn Luchtenberg | Pers. Vertreter für Herrn Luchtenberg |
Vertreter (beratende Mitglieder) |
Bötte, Beate | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 15.03.2017 | 03.11.2020 | von 15.03.2017 bis 03.11.2020 | pers. Vertreterin für Herrn Schäfer | pers. Vertreterin für Herrn Schäfer |
Pizzato, Annette | FDP | FDP Vertreter (beratendes Mitglied) | Vertreter (beratendes Mitglied) | 27.09.2017 | 03.11.2020 | von 27.09.2017 bis 03.11.2020 | pers. Vertreterin für Herrn Axel Schröder | pers. Vertreterin für Herrn Axel Schröder |
Schäfer, Udo | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 14.03.2017 | von 24.06.2014 bis 14.03.2017 | Pers. Vertreter für Herrn Bötte | Pers. Vertreter für Herrn Bötte |
Schröder, Axel | FDP | FDP Mitglied des Aufsichtsrates | Mitglied des Aufsichtsrates | 24.06.2014 | 26.09.2017 | von 24.06.2014 bis 26.09.2017 | Pers. Vertreter für Frau Eifer | Pers. Vertreter für Frau Eifer |