Vorsitzende(r) |
Schäfer, Rolf | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Ausschussmitglieder |
Betz, Henry | CDU | CDU Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 01.10.2009 | 13.03.2012 | von 01.10.2009 bis 13.03.2012 |
Bleichert, Petra | FDP | FDP Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Böhlig, Andre | CDU | CDU Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Brand, Ursula | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Förster, Detlef | SPD | SPD Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Greiner, Patrick | CDU | CDU Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | 11.12.2012 | 18.06.2013 | von 11.12.2012 bis 18.06.2013 |
Grüterich, Margot | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Haselhoff, Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.12.2012 | 23.06.2014 | von 11.12.2012 bis 23.06.2014 |
Lunderstädt, Dietrich | CDU | CDU Stellvertr. Vorsitz | Stellvertr. Vorsitz | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Rieger, Jörg Dr. | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Röhlig, Rainer | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Schlüter, Christoph | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Steinmüller, Klaus | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 11.12.2012 | bis 11.12.2012 |
Strukmeier, Dieter | AL | AL Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Viebach, Christian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 11.12.2012 | bis 11.12.2012 |
Viebach, Christian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2013 | 23.06.2014 | von 18.06.2013 bis 23.06.2014 |
Beratende Mitglieder |
Angermaier, Harald | Stadtsportverband | Stadtsportverband Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.03.2013 | 23.06.2014 | von 12.03.2013 bis 23.06.2014 |
Hetzel, Sebastian | UWG | UWG Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 30.09.2010 | bis 30.09.2010 |
Saglam, Ayhan | Integrationsrat | Integrationsrat Mitglied des Integrationsrates | Mitglied des Integrationsrates | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Schäfer, Udo | AfD | AfD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.03.2013 | 23.06.2014 | von 12.03.2013 bis 23.06.2014 |
Vieregge, Tobias | proNRW | proNRW Sachkundige(r) Bürger(in) | Sachkundige(r) Bürger(in) | | 11.12.2012 | bis 11.12.2012 |
Winterhagen, Wolf-Rainer | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat Mitglied des Seniorenbeirats | Mitglied des Seniorenbeirats | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Vertreter |
Bartholomäus, Ingrid | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Baßler, Alfred | UWG | UWG Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Becker, Jörg | Stadtsportverband | Stadtsportverband Vertreter (beratendes Mitglied) | Vertreter (beratendes Mitglied) | 12.03.2013 | 23.06.2014 | von 12.03.2013 bis 23.06.2014 |
Enneper, Horst | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Freitag, Franz | fraktionslos | fraktionslos Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Kötter, Rosemarie | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Krauskopf, Rafael | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Lunderstädt, Irmgard | CDU | CDU Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Müller, Marina | UWG | UWG Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 13.04.2010 | 28.06.2011 | von 13.04.2010 bis 28.06.2011 |
Nickisch, Joachim | UWG | UWG Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 01.09.2010 | 13.03.2012 | von 01.09.2010 bis 13.03.2012 |
Reise, Siegfried | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 23.09.2013 | bis 23.09.2013 |
Schaub, Gunda | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Schlüter, Sebastian | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Schürmann, Jörg | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.09.2013 | 23.06.2014 | von 24.09.2013 bis 23.06.2014 |
Strukmeier, Michaela | AL | AL Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Tretbar, Fabian | CDU | CDU Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Verhees, Annette | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Vertreter (beratende Mitglieder) |
Werner, Gerhard | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat Mitglied des Seniorenbeirats | Mitglied des Seniorenbeirats | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Dörschel, Marius | pro NRW | pro NRW Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 13.12.2011 | 18.09.2012 | von 13.12.2011 bis 18.09.2012 |
Gartmann, Jennifer | proNRW | proNRW Vertreter (beratendes Mitglied) | Vertreter (beratendes Mitglied) | 17.12.2013 | 23.06.2014 | von 17.12.2013 bis 23.06.2014 |
Römerscheidt, Sigrun | pro Deutschland | pro Deutschland Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | | 11.12.2012 | bis 11.12.2012 |
Römerscheidt, Sigrun | pro Deutschland | pro Deutschland Vertreter (beratendes Mitglied) | Vertreter (beratendes Mitglied) | 12.03.2013 | 17.12.2013 | von 12.03.2013 bis 17.12.2013 |